Пример по математике сложный – сложный математический пример | В Тренде

Математика. Сложный пример. 6 класс.

Давайте волноваться поэтапно. Итак, в числителе первой дроби: (1/2 +5/6 -7/9) : 1 2/3 Внутри скобок приводим всё к общему знаменателю, а снаружи приводим к неправильной дроби, переворачиваем (заменяя деление на умножение) : ( 9 + 15 -14)/18 * 3/5 = 1/3 Теперь знаменатель первой дроби: 15 * 5/12 – (6*36 +1)/36 = (225 – 217)/36 = 8/36 = 2/9 Итак, результат первой дроби 1/3 /(2/9) = 1/3 *(9/2) = 3/2. Идём дальше, вторая дробь в скобках. Числитель. (2.75 -2/3) *1.2 = (2 3/4 – 2/3) *6/5 = (11/4 – 2/3) * 6/5 = 5/2 Знаменатель: (7/30 +5/12) :13 = (39/60)/13 = 1/20 Итак вторая дробь: 5/2 * 20 =25 В сумме в первой скобке: 3/2 + 50 = 103/2 Окончательно 103/2 : 0.125 = 103/2 * 8 = 412 Возможно, где-то ошибся — проверяй, но, надеюсь, суть понятна…

в первой дроби в знаменателе какой знак между 15 и 2,4???

и что сложного в этом примере?

привести все числа к обыкновенным дробям и посчитать

ничего не сложный, просто дроби считай и всё

ььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььььттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

touch.otvet.mail.ru

сложные примеры по математике за 4 класс

Где? А то щас решим)))

1.48:8+32-54:9+7•8 ——————————————— 2.6•7•2-72:8+2•9 ——————————————— 3.17+64:8•4-63:7•2 ——————————————— 4.6•6+30:5•2•4-39 ——————————————— 5.45:5•3+16:2•5-7•4 ——————————————— 6.100-6•2:3•9-6•9 ——————————————— 7.40-72:9+4•4 ——————————————— 8.3•9+9•7-64:8 ——————————————— 9.81:9•8-3•8:4 ——————————————— 10.8•7-16:4•7-19 ——————————————— 11.27-4•3+5•4 ——————————————— 12.8•2+35:5-4•5 ——————————————— 13.6•3:2+7•7-36 ——————————————— 14.2•(18+2):5-6 ——————————————— 15.99-3•(18+12):5+24:4 ——————————————— 16.63:9+(54-47)•6 ——————————————— 17.(14+3•7):7+37 ——————————————— 18.48:8+(65-56)•5 ——————————————— 19.60-(91-49):6-8•5 ——————————————— 20.(36:9+23)-3•6+20:5 ——————————————— 21.32:8•7+9•(24-16) ——————————————— 22.34+5•(42:7)-(19+18) ——————————————— 23.7•7-(7•9-19)+6•4 ——————————————— 24.(8•7-63:9):7+6•8 ——————————————— 25.7•(12-8):2+3•8 ——————————————— 26.(5•9-25):4+4•6 ——————————————— 27.9•9-48:(39-33)•7 ——————————————— 28.33+29-(83-34):7•3 ——————————————— 29.(37+29-18):6+35:7•5 ——————————————— 30.9•(16-5)-54:9•8+7•6 ——————————————— ОТВЕТЫ 1.88 2.93 3.31 4.45 5.39 6.10 7.48 8.61 9.66 10.9 11.35 12.3 13.22 14.2 15.87 16.49 17.42 18.51 19.13 20.13 21.100 22.27 23.29 24.55 25.38 26.29 27.25 28.41 29.33 30.93

touch.otvet.mail.ru

Примеры по математике — Напишите, пожалуйста, самый сложный в мире математический пример по математике. — 22 ответа



Математический пример

В разделе Техника на вопрос Напишите, пожалуйста, самый сложный в мире математический пример по математике. заданный автором

Кубик Буйный Коняшка. лучший ответ это Я так понимаю, стоит задача положить математичку на лопатки. .
Можете попробовать выбрать что-то . За одно и проверите читает ли она книжки или чушь несет на уроках.
В принципе, Гипотеза Артина подходит на ура. Только своими словами перепишите чтобы училка не просекла.

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Напишите, пожалуйста, самый сложный в мире математический пример по математике.

Ответ от Инженер-констриктор[гуру]
Математический пример, да ещё и по математике? Вот ведь незадача! Есть только по физике — обычный лист бумаги нельзя сложить пополам без разрывов больше 8 раз. Доказывайте.

Ответ от Пользователь[гуру]
Если хотите, значит вы уже знаете чего вы хотите. Тогда зачем спрашиваете? Нельзя хотеть, не зная чего хочешь, и знать то, чего не желаешь знать.

Ответ от А.УМАРОВ[гуру]
интеграл от cosx^2dx

Ответ от ИП Белова Ирина[эксперт]
а+т =1000000000+7000000000+ф+б=34444444+566666666=

Ответ от Екатерина лобачева[новичек]
2+2=?

Ответ от Евгений Тарасов[новичек]
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+82939475348736924876590618349679830814906703267134-867568375679537876928595795897589058768439184985934686578698604986=32104689905860596085=7089587879845890870248578579485

Ответ от Валентина Жарова-Сафронова[новичек]
1234567890+09876543211234567890.+0987654321234567890987654321234567890987654333333322222222222211111111111123456788990000000000000000+999999987654321234567899887654321123478г4525560 =

Ответ от Марк Л[новичек]
127258658992869561844946+498468613455464565465465465465464456546455466545644=Сами решайте

Ответ от ОЛЬГА БЫКОВА[активный]
2+2=555

Ответ от ВикторияАнисимова[активный]
123456789+123456789+123456789+587415645843333333333333333333+588748451687985129+64798419563*54666666666

Ответ от Ислам_гелис[новичек]
2+2+1-4=?

Ответ от Миша Миша[новичек]
а+а 180 + 134

Ответ от Естай смайыл[новичек]
8+5+2=7+5+3+=9+5+1=4+5+6

Ответ от Домашин Дмитрий[новичек]
666×1!!!!=666 😛

Ответ от Margo Derbeneva[новичек]
665475445,764567547+4567,576667=

Ответ от Ђимур Чураков[новичек]
25372-х+239024-3045+3928492=?

Ответ от Анна Шамрикова[мастер]
57420635:48925*46898702*6588636585368:346*437656368876876980845654316758790765435689856658687957

Ответ от Ulyana trudova[новичек]
докажите что 2+2 = 5! И ответ напишите))

Ответ от Ђимур Абдуллоев[новичек]
362427892ш34+7462637482=?


Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

Задачи тысячелетия на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Задачи тысячелетия

Математическая формула на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Математическая формула

Открытые математические проблемы на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Открытые математические проблемы

Самая сложная логическая задача на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Самая сложная логическая задача

Саратовский ГПКиО имени М Горького на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Саратовский ГПКиО имени М Горького

Сложное предложение на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Сложное предложение

Таблица математических символов на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Таблица математических символов

 

Ответить на вопрос:

22oa.ru

Напишите, пожалуйста, самый сложный в мире математический пример по математике.

Напишите, пожалуйста, самый сложный в мире математический пример по математике.

Математический пример, да ещё и по математике? Вот ведь незадача! Есть только по физике — обычный лист бумаги нельзя сложить пополам без разрывов больше 8 раз. Доказывайте.

Если хотите, значит вы уже знаете чего вы хотите. Тогда зачем спрашиваете? Нельзя хотеть, не зная чего хочешь, и знать то, чего не желаешь знать.

интеграл от cosx^2dx

а+т =1000000000+7000000000+ф+б=34444444+566666666=

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+82939475348736924876590618349679830814906703267134-867568375679537876928595795897589058768439184985934686578698604986=32104689905860596085=708958787984589087024857857948570578245782502757828509586790586709687908653907835609786950873697834967856978697859678567893567856879035687367896786578079834-5789=4-5785678=-3567868790856975697839078650987345=-3678950678-4=589786=7893567865097835678069578357859687305673578369507883673=-7356=7837

127258658992869561844946+498468613455464565465465465465464456546455466545644=Сами решайте

123456789+123456789+123456789+587415645843333333333333333333+588748451687985129+64798419563*54666666666

665475445,764567547+4567,576667=

25372-х+239024-3045+3928492=?

57420635:48925*46898702*6588636585368:346*437656368876876980845654316758790765435689856658687957

докажите что 2+2 = 5! И ответ напишите))

362427892ш34+7462637482=?

a+d+v=const d<v v<a A*v=4 a-d+const=245 v*a=67

1*125487562458662255+3256+33456,,000100000 6562474554547855515787+2526358962214785222024+565546555-66584215798531234567890+аве5раввннр+4566112789456123123654789+12345678+9

бесконечность минус один. или ∞ — 1 его просто нериал решить)

999999999999999999999999999999999999999999999999+99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999+9999999999999999999999999999999999999999999999999999*999999999999999999999999999999

а вы знали что на словах 2 плюс 2 равно 4 это простейшее но теоретически если влесть в науку то может быдь 5 6 или 100

((((3,785*0.0000535)+12*986-(2+3),6462681114567*40%*(646+12*12,5464)))) ИЛИ Iэ=Uэ/Rэ=Eб-0,7В/Rэ Iэ=6,25/5=6,25-0,7/5

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+82939475348736924876590618349679830814906703267134-867568375679537876928595795897589058768439184985934686578698604986=32104689905860596085=708958787984589087024857857948570578245782502757828509586790586709687908653907835609786950873697834967856978697859678567893567856879035687367896786578079834-5789=4-5785678=-3567868790856975697839078650987345=-3678950678-4=589786=7893567865097835678069578357859687305673578369507883673=-7356=783757420635:48925*46898702*6588636585368:346*437656368876876980845654316758790765435689856658687957123456789+123456789+123456789+587415645843333333333333333333+588748451687985129+64798419563*54666666666100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000+82939475348736924876590618349679830814906703267134-867568375679537876928595795897589058768439184985934686578698604986=32104689905860596085=708958787984589087024857857948570578245782502757828509586790586709687908653907835609786950873697834967856978697859678567893567856879035687367896786578079834-5789=4-5785678=-3567868790856975697839078650987345=-3678950678-4=589786=7893567865097835678069578357859687305673578369507883673=-7356=7837а+т =1000000000+7000000000+ф+б=34444444+566666666=

Задача 2 туриста отправились в поход в понедельник утром и добрались до конечного пункта к вечеру пятницы. какое расстояние прошел каждый турист?

12345666666666666789999900=56565665-323232д60=в4

2-2=0 самый трудный пример

√30969225+ X +√y³ = ? _______ √443556 При условии что X = √938961 Y = √(π) — — — — ответы. X= 969 Y= 1,77245385091 пример только упрощенный, без корней и дроби 5565+ 1,44394618834 + 5,56832799688 = ? ответ на упр. пример 5572,01227419

science.ques.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *